Rechnen auf Linien - Multiplizieren
wie es Adam Ries in seiner Rechenschule gelehrt hat 

Beispiel: 386*24=9264
386 386*20=7720 386*4=1544 7720+1544=9264
10000
5000
1000
500
100
50
10
5
1
10000
5000
1000
500
100
50
10
5
1
10000
5000
1000
500
100
50
10
5
1
10000
5000
1000
500
100
50
10
5
1
Zur Erläuterung:
300*20 = 6000 = 5000 +1000
50*20 = 1000
30*20 = 600 = 500 +100
5*20 = 100
1*20 = 10 +10


=7720
300*4 = 1200 = 1000 + 100+100
50*4 = 100+100
30*4 = 600 = 100+10+10
5*4 = 10+10
1*4 = 1+1+1+1


=1544